Lone Sanco Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lone Sanco Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 8.983' DKK ALICE SANCO A/S (Nu: Lisen.dk A/S) (2021) |
Største underskud: | -1.674' DKK ALICE SANCO A/S (Nu: Lisen.dk A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 13.870' DKK Offwhite Holding IVS (Nu: Offwhite Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 6.955' DKK ALICE SANCO A/S (Nu: Lisen.dk A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos ALICE SANCO A/S (Nu: Lisen.dk A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Lisen.dk A/S (19 år 9 måneder) |
Seed: 1731556919
Karrieren I Danmark startede i 2004 i Lone Sanco Hansen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lone Sanco Hansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lone i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden reklamevirksomhed og reklameformidling. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Offwhite Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lisen.dk A/S
Via Offwhite Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lisen.dk A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2018 -
Offwhite Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
ALICE SANCO A/S (Nu: Lisen.dk A/S) (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.02.2019
Registreringsdato: 20.02.2019 -
Offwhite Holding IVS (Nu: Offwhite Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.02.2019
Registreringsdato: 20.02.2019 -
Offwhite Holding IVS (Nu: Offwhite Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 20.02.2019
Registreringsdato: 20.02.2019
Blå bog (fortsat)
Lone har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2004 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2010 - 20.11.2018
Ejer
21.11.2018 - 20.02.2019
Direktør og Reel ejer
21.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Direktør
21.06.2006 - 16.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.06.2013 - 06.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2004 - 30.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lone Sanco Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Offwhite Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.870' DKK. Gennem holdingselskabet Offwhite Holding ApS har Lone derfor også andele i Lisen.dk A/S (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Lone Sanco Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ALICE SANCO A/S (Nu: Lisen.dk A/S) kunne fremvise et overskud på 8.983' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor ALICE SANCO A/S (Nu: Lisen.dk A/S) kunne fremvise et underskud på 1.674' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.125' DKK (ALICE SANCO A/S (Nu: Lisen.dk A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.870' DKK (Offwhite Holding IVS (Nu: Offwhite Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.564' DKK (ALICE SANCO A/S (Nu: Lisen.dk A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Oliver Kofoed Pedersen.