Sarah Tolstrup Enggaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Axis Massage v/Sarah Tolstrup Frandsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Axis Massage v/Sarah Tolstrup Frandsen (20 år 2 måneder) |
Seed: 186593004
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2004 i Axis Massage v/Sarah Tolstrup Frandsen (tidligere Axis v/Sarah Tolstrup Frandsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Sarah Tolstrup Enggaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Sarah nu bestreddet i 20 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Axis Massage v/Sarah Tolstrup Frandsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Axis Massage ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Axis Massage ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2023
Tidslinje (3)
-
Massageskolen Hånd & Krop ApS (Nu: Axis Massage ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023 -
Massageskolen Hånd & Krop ApS (Nu: Axis Massage ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023 -
Axis v/Sarah Tolstrup Frandsen (Nu: Axis Massage v/Sarah Tolstrup Frandsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.07.2004
Registreringsdato: 15.07.2004
Blå bog (fortsat)
Sarah har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.07.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
19.12.2023 - 20.08.2024
Ejer og Direktør
19.12.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.04.2019 - 24.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Sarah' netværk er Martin Damborg Nielsen.