Erhardt Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 1983 (40 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | O. S. SOCKS FASHION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.393' DKK ERHARDT NIELSEN HOLDING ApS (2013-14) |
Største underskud: | -2.834' DKK BANG SMIDT MASKINUDLEJNING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 16.768' DKK ERHARDT NIELSEN HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 6.573' DKK STEEL PRODUCTS A/S (Nu: SP 2016 ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AQUA-PERL DANMARK ApS (Nu: AQUA-HORT ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ERHARDT NIELSEN HOLDING ApS (23 år 5 måneder) |
Seed: 1526953916
Karrieren som erhvervsleder startede i 1983 i O. S. SOCKS FASHION A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Erhardt Nielsen i 7 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 12. august 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. august 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERHARDT NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ERHARDT NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2001
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
ERHARDT NIELSEN HATTING A/S
Fratrådt som direktørDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
ERHARDT NIELSEN HATTING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
SP Fair I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2014
Registreringsdato: 30.12.2014
Blå bog (fortsat)
Erhardt har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
14.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Direktør
04.05.2001 - Stadig aktiv
Ejer
02.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.11.2013 - 19.06.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.07.2004 - 30.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Erhardt Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i STEEL PRODUCTS A/S (Nu: SP 2016 ApS) der præsenterede et overskud på 3.577' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i ERHARDT NIELSEN HATTING A/S der præsenterede et underskud på 192' DKK.
Erhardt har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 10 måneder fra 2000 til 2014 hos SP 2016 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.063' DKK (ERHARDT NIELSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 116' DKK (AQUA-PERL DANMARK ApS (Nu: AQUA-HORT ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 13.352' DKK (ERHARDT NIELSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.020' DKK (AQUA-PERL DANMARK ApS (Nu: AQUA-HORT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Erhardt' netværk er Karen Kirstine Søndergaard Nielsen.