Stig Hejn
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KEY2TASTE HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.701' DKK Brandpit ApS (2014-15) |
Største underskud: | -1.793' DKK INVICTUS SPORT ApS (Nu: Sport Out ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 2.171' DKK Brandpit ApS (2013-14) |
Største gæld: | 8.367' DKK THE BOTTLE BASEMENT A/S (Nu: LYNGBY VINKÆLDER A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos THE BOTTLE BASEMENT A/S (Nu: LYNGBY VINKÆLDER A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANISH WINE CELLARS A/S (8 år 10 måneder) |
Seed: 840504743
Det hele startede i 2004 ved KEY2TASTE HOLDING ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Stig Hejn i 7 år 10 måneder, før stoppet den 10. oktober 2012.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hejnstein Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Brandpit ApS
Via Hejnstein Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Brandpit ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2020 -
Hejnstein Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Hejnstein Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.11.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (36)
-
Hejnstein (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2021
Registreringsdato: 28.02.2021 -
Brandpit ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2020
Registreringsdato: 25.06.2020 -
PAPERWORKZ ApS (Nu: Brandpit ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2020
Registreringsdato: 25.06.2020
Blå bog (fortsat)
Stig har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
27.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.07.2017 - 27.08.2018
Bestyrelsesmedlem
28.07.2017 - 25.06.2020
Reel ejer
28.08.2018 - 24.06.2020
Reel ejer
25.06.2020 - 30.08.2021
Direktør
25.06.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.11.2016 - 28.02.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
11.08.2017 - 06.11.2019
Ejerandel: 50% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.08.2017 - 31.10.2018
Ejerandel: 50%
Stig Hejn er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hejnstein Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 121' DKK. Gennem holdingselskabet Hejnstein Holding ApS har Stig derfor også andele i Brandpit ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Stig Hejn, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Tenfold IVS kunne fremvise et overskud på 510' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor SPEAKERS CLUB ApS (Nu: Black Cars ApS) kunne fremvise et underskud på 1.187' DKK.