Freddy Malec Hejgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | Salon Fritz Freddy Malec Hejgaard (Ejer) |
Største overskud: | 7.961' DKK BILHUSET ELMER A/S (2016-17) |
Største underskud: | -7.770' DKK BILHUSET ELMER A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 55.325' DKK M.E.N. AF 1/10 1988 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 97.464' DKK BILHUSET ELMER A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 111 årsværk hos BILHUSET ELMER A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af HEJGAARD ApS (18 år 2 måneder) |
Seed: 1342222236
Karrieren i erhvervslivet startede i 2004 hos Salon Fritz Freddy Malec Hejgaard (tidligere Frederiksværk Motionscenter v/Freddy Hejgaard Petersen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Freddy Malec Hejgaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Freddy i 9 år 9 måneder, før stoppet d. 30. juni 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen frisørsaloner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SALON FRITZ ApS
Ejerandel: 100% -
HEJGAARD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FREDERIKSVÆRK MOTIONSCENTER ApS
Via HEJGAARD ApS -
Evolution Race ApS UNDER KONKURS
Via HEJGAARD ApS
Direktørposter (3)
-
SALON FRITZ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2014 -
FREDERIKSVÆRK MOTIONSCENTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2008 -
HEJGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2006
Bestyrelsesposter (3)
-
M.E.N. AF 1/10 1988 ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 13.03.2024 -
ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2011 -
BILHUSET ELMER A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 13.03.2024
Ejendomme (3)
Tidslinje (18)
-
BILHUSET ELMER A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
M.E.N. AF 1/10 1988 ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
FK IVS
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2022
Registreringsdato: 19.01.2022
Blå bog (fortsat)
Freddy har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
11.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HEJGAARD ApS kunne fremvise et overskud på 602' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor HEJGAARD ApS kunne fremvise et underskud på 515' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 43' DKK (SALON FRITZ ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 325' DKK (HEJGAARD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.109' DKK (ESTRIDS PLEJE & HJEMMESERVICE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 76' DKK (SALON FRITZ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Freddy' netværk er Kenneth Overgaard Kammerdahl.