Peter Bjørn
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ICD v/Peter Bjørn (Ejer) |
Største overskud: | 358' DKK FARMEN ApS (2015-16) |
Største underskud: | -4.165' DKK Organicum Biomass Ørbæk ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.407' DKK Organicum Biomass Ørbæk ApS (2023) |
Største gæld: | 18.882' DKK Organicum Biomass Ørbæk ApS (2020) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Organicum Biomass Ørbæk ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af ICD v/Peter Bjørn (7 år 3 måneder) |
Seed: 1352600463
Det hele startede i 2004 hos ICD v/Peter Bjørn (tidligere PCM Ejendomsservice) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Bjørn der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Peter i 7 år 3 måneder, før stoppet d. 1. oktober 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen landbrugskonsulenter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. oktober 2011.
Direktørposter (2)
-
Organicum Biomass Ørbæk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2024 -
Familien Bjørn Mining ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Organicum Biomass Ørbæk ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.08.2024
Tidslinje (27)
-
Organicum Biomass Ørbæk ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024 -
Organicum Biomass Ørbæk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
Familien Bjørn Mining ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.10.2022 - 17.11.2022
Direktør
02.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
17.11.2017 - 20.06.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.02.2016 - 03.06.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.10.2017 - 05.04.2019
Direktør
15.03.2024 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.04.2015 - 01.03.2016
Ejer
01.05.2015 - 29.02.2016
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor FARMEN ApS kunne fremvise et overskud på 358' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Organicum Biomass Ørbæk ApS kunne fremvise et underskud på 4.165' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 100' DKK (Familien Bjørn Mining ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 843' DKK (Organicum Biomass Ørbæk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.407' DKK (Organicum Biomass Ørbæk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 82' DKK (Familien Bjørn Mining ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Christina Bøhme Bjørn.