Pia Overgaard Jespersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | Tal link v/Pia O Jespersen V/Pia Overgaard Jespersen (Stifter) |
Største overskud: | 2.580' DKK SIGN HOUSE DK A/S (Nu: SIGNMEUP A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -382' DKK TAL-LINK ApS (2019) |
Største egenkapital: | 2.646' DKK SIGN HOUSE DK A/S (Nu: SIGNMEUP A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 2.720' DKK SIGN HOUSE DK A/S (Nu: SIGNMEUP A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos SIGN HOUSE DK A/S (Nu: SIGNMEUP A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tal link v/Pia O Jespersen V/Pia Overgaard Jespersen (20 år) |
Seed: 632945891
Karrieren I Danmark startede i 2004 ved Tal link v/Pia O Jespersen V/Pia Overgaard Jespersen (tidligere Tal service v/Pia O Jespersen) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Pia Overgaard Jespersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Pia nu bestreddet i 20 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tal link v/Pia O Jespersen V/Pia Overgaard Jespersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
POJ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Womenplus ApS UNDER KONKURS
Via POJ HOLDING ApS -
TAL-LINK ApS
Via POJ HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
POJ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2010 -
TAL-LINK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2010
Repræsentant (1)
-
Andelsboligforeningen Hærvejen 27-31
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.05.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
K2-CONSULT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.09.2006
Tidslinje (16)
-
Womenplus ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
Andelsboligforeningen Hærvejen 27-31
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.05.2023
Registreringsdato: 18.05.2023 -
Womenplus ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.01.2023
Registreringsdato: 20.01.2023
Blå bog (fortsat)
Pia har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
10.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Pia Overgaard Jespersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn POJ HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 492' DKK. Gennem holdingselskabet POJ HOLDING ApS har Pia derfor også andele i Womenplus ApS (100%) og TAL-LINK ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Pia Overgaard Jespersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TAL-LINK ApS kunne fremvise et overskud på 402' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor TAL-LINK ApS kunne fremvise et underskud på 382' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 268' DKK (TAL-LINK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 150' DKK (POJ HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 917' DKK (TAL-LINK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7' DKK (firmamæglerne ApS (Nu: PE Bogføring ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Camilla Okkels.