Sune Hollen Appel
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sune H Appel (Ejer) |
Største overskud: | 32.129' DKK NEK A/S (2022) |
Største underskud: | -5.529' DKK J. LANGKJÆR STÅLBYG A/S (2015) |
Største egenkapital: | 52.350' DKK ES STÅLINDUSTRI ApS (2022) |
Største gæld: | 53.788' DKK J. LANGKJÆR STÅLBYG A/S (2017) |
Flest årsværk: | 106 årsværk hos ES STÅLINDUSTRI ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bossie Invest ApS (7 år 10 måneder) |
Seed: 722531475
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2004 ved Sune H Appel (tidligere SA Maskinteknik v/Sune Hollen Appe) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Sune Hollen Appel der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Sune i 1 år 3 måneder, før stoppet den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor fremstilling af maskiner til metalindustri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bossie Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
FPE SEKS B ApS
Via Bossie Invest ApS -
NEK A/S
Via FPE SEKS B ApS -
FPE Group ApS
Via NEK A/S
Direktørposter (2)
-
NEK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2024 -
Bossie Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
ES STÅLINDUSTRI ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
NEK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
J. LANGKJÆR STÅLBYG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024
Blå bog (fortsat)
Sune har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejer
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via FPE SEKS B ApS -
Reel ejer
22.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
21.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.11.2021 - 30.09.2023
Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - 01.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
09.03.2022 - 29.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ES STÅLINDUSTRI ApS kunne offentliggøre et overskud på 30.155' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Sempra IVS (Nu: Sempra ApS) kunne offentliggøre et underskud på 225' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 19.659' DKK (ES STÅLINDUSTRI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 47.667' DKK (ES STÅLINDUSTRI ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 96' DKK (Sempra IVS (Nu: Sempra ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Sune' netværk er Niels Martin Stokholm.