Peter Ejvind Hesdorf
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | Milosvej Børnepasning I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.316' DKK HOLMSGAARD A/S (2020) |
Største underskud: | -1.597' DKK BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND (2018) |
Største egenkapital: | 9.189' DKK HOLMSGAARD A/S (2020) |
Største gæld: | 12.486' DKK HOLMSGAARD A/S (2020) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos HOLMSGAARD A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND (11 år 5 måneder) |
Seed: 1534491093
Det begyndte for alvor dengang i 2004 ved Milosvej Børnepasning I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Tina Nomathemba Thuesen, Martin Thuesen, Premilla Christina Hesdorf at Peter Ejvind Hesdorf stiftede Milosvej Børnepasning I/S den dag i september 2004. Rollen som Ejer og Stifter havde Peter i 7 måneder, før fratrædelsen den 1. maj 2005.
Virksomheden opererede indenfor branchen private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aaaargh Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HOLMSGAARD A/S
Via Aaaargh Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Aaaargh Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2023 -
HOLMSGAARD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
HOLMSGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
HOLMSGAARD A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Aaaargh Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Aaaargh Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2021 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
11.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
09.12.2008 - 31.12.2008
Direktør
01.01.2009 - 30.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2004 - 01.05.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Ejvind Hesdorf er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Aaaargh Holding ApS (ejer lige nu 100%). Igennem sit holdingselskab Aaaargh Holding ApS har Peter dermed også ejerandele i HOLMSGAARD A/S (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Ejvind Hesdorf, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND fremviste et overskud på 116' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND fremviste et underskud på 1.597' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 744' DKK (HOLMSGAARD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.188' DKK (BYGGERIETS EVALUERINGS CENTERS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.056' DKK (HOLMSGAARD A/S).