Jimmi Meilstrup
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 1996 (27 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BILKVIK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 34.842' DKK Online Media Group ApS (Nu: Vita Media Group Holding ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -8.275' DKK EUROADS GROUP A/S (Nu: Gravity4 Europe A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 45.229' DKK Online Media Group ApS (Nu: Vita Media Group Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 35.546' DKK EUROADS GROUP A/S (Nu: Gravity4 Europe A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos EUROADS GROUP A/S (Nu: Gravity4 Europe A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NETAVISEN 180GRADER ApS (14 år 3 måneder) |
Seed: 1840412237
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1996 hos BILKVIK A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Jimmi Meilstrup i 6 år, før stoppet d. 1. november 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor autoreparationsværksteder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. februar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JJAC ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
NETAVISEN 180GRADER ApS
Via JJAC ApS -
Publiczr ApS
Via NETAVISEN 180GRADER ApS -
Hilfr ApS
Via JJAC ApS -
Traxr ApS
Via JJAC ApS -
Lead Factory ApS
Via JJAC ApS -
Vita Media Group Holding ApS
Via Lead Factory ApS -
Vita Media Lab ApS
Via Vita Media Group Holding ApS -
Reward Group ApS
Via Vita Media Group Holding ApS -
Finance IQ ApS
Via Vita Media Group Holding ApS -
Ekstrapoint ApS
Via Lead Factory ApS -
Affilisearch ApS
Via JJAC ApS -
Martus Service ApS
Via JJAC ApSNyt selskab
Direktørposter (8)
-
NETAVISEN 180GRADER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2016 -
JJAC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2016 -
Vita Media Lab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2022 -
Vita Media Group Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2017 -
Finance IQ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2022 -
Lead Factory ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2019 -
Publiczr ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2019 -
Ekstrapoint ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
Hilfr ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.04.2022 -
Vita Media Group Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.05.2019 -
Lead Factory ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.05.2019 -
Affilisearch ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (127)
-
Ekstrapoint ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
Finance IQ ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.09.2022
Registreringsdato: 08.09.2022 -
Vita Media Lab ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.09.2022
Registreringsdato: 08.09.2022
Blå bog (fortsat)
Jimmi har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
23.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95% -
Reel ejer
04.09.2017 - 21.05.2019
Direktør
04.09.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.05.2019 - 31.08.2021
Bestyrelsesmedlem
22.05.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2021 - 29.09.2022
Reel ejer
30.09.2022 - 14.11.2022
Reel ejer
15.11.2022 - 20.06.2023
Reel ejer
21.06.2023 - 02.10.2023
Reel ejer
03.10.2023 - 09.06.2024
Reel ejer
10.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,99% -
Reel ejer
16.08.2023 - 30.12.2023
Direktør
16.08.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 63,34% -
Reel ejer
01.01.2021 - 23.03.2023
Reel ejer
24.03.2023 - 28.12.2023
Reel ejer
29.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
06.09.2017 - 21.05.2019
Reel ejer
22.05.2019 - 31.08.2021
Reel ejer
01.09.2021 - 14.11.2022
Direktør
08.09.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45,56%
Jimmi Meilstrup er også ejer af i alt 2 holdingselskaber Lead Factory ApS (62,24%) samt Vita Media Group Holding ApS (49,99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jimmi Meilstrup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Online Media Group ApS (Nu: Vita Media Group Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 34.842' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SUNNY RENTALS.COM ApS (Nu: SUNNYRENTALS.COM ApS) kunne offentliggøre et underskud på 4.013' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.019' DKK (Online Media Group ApS (Nu: Vita Media Group Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 240' DKK (JJAC Holding ApS (Nu: JJAC ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45.229' DKK (Online Media Group ApS (Nu: Vita Media Group Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -686' DKK (Hilfr ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jimmi' netværk er Brian Hoffmann Nyegaard.