Mustafa Najafi
Erhvervsaktiv: | 23. aug. 2004 - 1. jul. 2020 |
Karrieren startede hos: | Viborg Vest Marked /Mustafa Najafi (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af Viborg Vest Marked /Mustafa Najafi (20 år) |
Seed: 1557698598
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2004 hos Viborg Vest Marked /Mustafa Najafi (tidligere Top Marked v/Mustafa Najafi) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Mustafa Najafi og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Mustafa nu besiddet i 20 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Viborg Vest Marked /Mustafa Najafi
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Viborg Vest Marked I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
Viborg Vest Marked I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
Viborg Vest Marked I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2016
Registreringsdato: 31.07.2016
Blå bog (fortsat)
Mustafa har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2020 - 01.07.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
25.01.2016 - 31.07.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager