Jens Bertel Hjortborg Jensen
Karrieren startede hos: | TROLDHEDE EJENDOMME ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.940' DKK HNG MIDT-NORD ERHVERV A/S (Nu: Nature Energy Gastankstationer ApS) (2020) |
Største underskud: | -7.400' DKK HNG MIDT-NORD ERHVERV A/S (Nu: Nature Energy Gastankstationer ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 50.890' DKK HNG MIDT-NORD ERHVERV A/S (Nu: Nature Energy Gastankstationer ApS) (2020) |
Største gæld: | 37.200' DKK HNG MIDT-NORD ERHVERV A/S (Nu: Nature Energy Gastankstationer ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Troldhede Butikshus ApS (2023) |
Seed: 854745581
Det startede for nu mange år siden hos TROLDHEDE EJENDOMME ApS i rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Stifter. Denne rolle bestred Jens Bertel Hjortborg Jensen i 1809 år 11 måneder, før stoppet d. 13. september 2022.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 323' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Troldhede Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (43)
-
Troldhede Butikshus ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.05.2023
Registreringsdato: 19.05.2023 -
Troldhede 2016 ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.05.2023
Registreringsdato: 19.05.2023 -
Troldhede 2016 ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.05.2023
Registreringsdato: 19.05.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1812 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.03.2017 - 24.08.2020
Direktør
16.03.2017 - 24.08.2020
Ejer
16.03.2017 - 18.05.2023
Ejer
25.01.2018 - 19.05.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.10.2016 - 19.05.2023
Reel ejer
19.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
06.06.2004 - 18.05.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
03.10.0212 - 13.09.2022
Bestyrelsesmedlem
03.10.2012 - 10.03.2021
Direktør og Reel ejer
03.10.2012 - 13.09.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2011 - 29.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Troldhede 2016 ApS kunne fremvise et overskud på 719' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Troldhede 2016 ApS kunne fremvise et underskud på 151' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 323' DKK (TROLDHEDE EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.846' DKK (Troldhede Butikshus ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 371' DKK (TROLDHEDE EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Ejgild Halling Johansen.