Glenn Højmose
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Safe-Line (Ejer) |
Største overskud: | 135.024' DKK Cavius Holding ApS (2021-22) |
Største underskud: | -2.533' DKK Højmose Erhverv ApS (2021-23) |
Største egenkapital: | 45.351' DKK HØJMOSE INVEST ApS (2021-22) |
Største gæld: | 33.649' DKK Højmose Erhverv ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos CAVIUS ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Safe-Line (19 år 11 måneder) |
Seed: 834949911
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2004 hos Safe-Line (tidligere Højmose Design v/Glenn Højmose) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Glenn Højmose og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Glenn nu bestreddet i 19 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Safe-Line
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HØJMOSE INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Højmose Erhverv ApS
Via HØJMOSE INVEST ApS -
B&D Biler A/S
Via HØJMOSE INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
Højmose Erhverv ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2021 -
HØJMOSE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
B&D Biler A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
B&D Biler A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023 -
CAVIUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2022
Registreringsdato: 30.08.2022 -
CAVIUS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.2022
Registreringsdato: 15.02.2022
Blå bog (fortsat)
Glenn har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
24.11.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
13.11.2009 - Stadig aktiv
Ejer
03.06.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
14.10.2015 - 07.09.2023
Direktør
14.10.2015 - 20.09.2021
Ejerandel: 31,9%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Cavius Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 135.024' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-23 hvor Højmose Erhverv ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.533' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 2.142' DKK (Højmose Erhverv ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 40.300' DKK (HØJMOSE INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 620' DKK (Højmose Erhverv ApS).
En af de forbindelser som går igen i Glenn' netværk er Tom Deichmann.