Anders Fuglsang-Abrahamsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | Postallo I/S (Ejer) |
Største overskud: | 459' DKK FACTOR X ADMAN A/S (2014-15) |
Største underskud: | -893' DKK FACTOR X ADMAN A/S (2021) |
Største egenkapital: | 513' DKK FACTOR X ADMAN A/S (2015-16) |
Største gæld: | 3.349' DKK FACTOR X ADMAN A/S (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos FACTOR X ADMAN A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FACTOR X ADMAN A/S (5 år 6 måneder) |
Seed: 830993908
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2004 ved Postallo I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Karsten Sundgaard Nørgaard at Anders Fuglsang-Abrahamsen stiftede Postallo I/S den dag i september 2004. Rollen som Ejer og Stifter bestred Anders i , før stoppet den 1. september 2004.
Virksomheden opererede indenfor anden reklamevirksomhed og reklameformidling. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anders Fuglsang Abrahamsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
VESTJYSK MARKETING A/S
Via Anders Fuglsang Abrahamsen Holding ApS -
Orbio A/S
Via VESTJYSK MARKETING A/S
Direktørposter (1)
-
Anders Fuglsang Abrahamsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
FACTOR X ADMAN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Anders Fuglsang Abrahamsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Anders Fuglsang Abrahamsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
FACTOR X ADMAN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2019
Registreringsdato: 15.03.2019
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.03.2018 - 13.10.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
27.12.2005 - 27.04.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2004 - 30.04.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anders Fuglsang-Abrahamsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Anders Fuglsang Abrahamsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7' DKK. Gennem holdingselskabet Anders Fuglsang Abrahamsen Holding ApS har Anders derfor også andele i VESTJYSK MARKETING A/S (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Anders Fuglsang-Abrahamsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Anders Fuglsang Abrahamsen Holding ApS kunne fremvise et underskud på 33' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 256' DKK (FACTOR X ADMAN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7' DKK (Anders Fuglsang Abrahamsen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.019' DKK (FACTOR X ADMAN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Peter Lindstrøm Gleerup.