Kurt Kirkedal Jensen
Karrieren startede hos: | A/S SKAGENSBANEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 31.342' DKK DANISH YACHT A/S (Nu: DANISH YACHTS A/S) (2016) |
Største underskud: | -39.101' DKK DANISH YACHT A/S (Nu: DANISH YACHTS A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 80.080' DKK SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS (2023) |
Største gæld: | 120.641' DKK SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS (2015) |
Flest årsværk: | 76 årsværk hos DANISH YACHT A/S (Nu: DANISH YACHTS A/S) (2014) |
Seed: 1783488363
Karrieren I Danmark startede for flere år siden ved A/S SKAGENSBANEN i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kurt Kirkedal Jensen i 77 år 2 måneder, før stoppet den 27. juni 2001.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor jernbaner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. juni 2001.
Bestyrelsesposter (2)
-
NORD-EAST COMPANY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.2002 -
SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.04.2014
Tidslinje (32)
-
Skagen Tørhavn A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
Skagen Tørhavn A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2022
Registreringsdato: 18.01.2022 -
SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2014
Registreringsdato: 02.04.2014
Blå bog (fortsat)
Kurt har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 100 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.01.2022 - 16.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
03.01.2014 - 01.01.2024
Bestyrelsesmedlem
02.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.01.2018 - 26.10.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
24.09.2002 - 01.02.2011
Bestyrelsesmedlem
24.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.09.2004 - 30.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kurt Kirkedal Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved NORD-EAST COMPANY A/S der præsenterede et overskud på 401' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved NORD-EAST COMPANY A/S der præsenterede et underskud på 224' DKK.
Kurt har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 77 år 2 måneder fra 1924 til 2001 hos A/S SKAGENSBANEN.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.977' DKK (DANISH YACHT A/S (Nu: DANISH YACHTS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 80.080' DKK (SKAGENS MUSEUMS EJENDOMSSELSKAB ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.963' DKK (Skagen Tørhavn A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Bjarne Kvist.