Pia Hermann
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Svaneklinik v/Pia Hermann (Ejer) |
Største overskud: | 835' DKK SVANEKLINIK ApS (2021) |
Største underskud: | -71' DKK FOTRA ApS (2014) |
Største egenkapital: | 6.444' DKK ARTOF HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.541' DKK SVANEKLINIK ApS (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SVANEKLINIK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SVANEKLINIK ApS (16 år 2 måneder) |
Seed: 704394690
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2004 ved Svaneklinik v/Pia Hermann (tidligere Lyngby Bryst&Strømpe Klinik v/Pia Hermann) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Pia Hermann der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Pia i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARTOF HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
SVANEKLINIK ApS
Via ARTOF HOLDING ApS -
Artof Invest ApS
Via ARTOF HOLDING ApS -
Optheras Holding ApS
Via Artof Invest ApS -
Optheras A/S
Via Optheras Holding ApS
Direktørposter (2)
-
ARTOF HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2008 -
SVANEKLINIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2008
Tidslinje (9)
-
Lyngby Bryst&Strømpe Klinik v/Pia Hermann (Nu: Svaneklinik v/Pia Hermann) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008 -
ARTOF HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2008
Registreringsdato: 12.12.2008 -
ARTOF HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.12.2008
Registreringsdato: 12.12.2008
Blå bog (fortsat)
Pia har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2004 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2008 - 26.11.2008
Direktør
30.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.08.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2008 - 05.02.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Pia Hermann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ARTOF HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.444' DKK. Igennem sit holdingselskab ARTOF HOLDING ApS har Pia dermed også ejerandele i SVANEKLINIK ApS (100%) og Artof Invest ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Pia Hermann, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SVANEKLINIK ApS fremviste et overskud på 835' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ARTOF HOLDING ApS fremviste et underskud på 11' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 626' DKK (ARTOF HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.444' DKK (ARTOF HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 41' DKK (Artof Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Gregers Gautier Hermann.