Lars Andersen Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Industri Teknik Kongeaa v/ Lars Andersen Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 15.065' DKK P. LINDBERG INDUSTRI A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 39.623' DKK ARMSTRONG HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 26.044' DKK Armstrong Ejendomme ApS (2022) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos P. LINDBERG INDUSTRI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ARMSTRONG HOLDING ApS (19 år 2 måneder) |
Seed: 125687014
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2004 i Industri Teknik Kongeaa v/ Lars Andersen Hansen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Andersen Hansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lars i 5 år 7 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARMSTRONG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
P. LINDBERG INDUSTRI A/S
Via ARMSTRONG HOLDING ApS -
Rødding Hytteby ApS
Via P. LINDBERG INDUSTRI A/S -
Armstrong Ejendomme ApS
Via ARMSTRONG HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
P. LINDBERG INDUSTRI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2009 -
ARMSTRONG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2005 -
Armstrong Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
P. LINDBERG INDUSTRI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.10.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Armstrong Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2020
Registreringsdato: 14.12.2020 -
Industri Teknik Kongeaa v/ Lars Andersen Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010 -
P. LINDBERG INDUSTRI A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.10.2009
Registreringsdato: 15.10.2009
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
05.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.10.2009 - 14.06.2020
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.10.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.12.2018 - 25.05.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.11.2004 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Andersen Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ARMSTRONG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 39.623' DKK. Igennem sit holdingselskab ARMSTRONG HOLDING ApS har Lars dermed også ejerandele i P. LINDBERG INDUSTRI A/S (100%) & Armstrong Ejendomme ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Andersen Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor P. LINDBERG INDUSTRI A/S fremviste et overskud på 15.065' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.065' DKK (P. LINDBERG INDUSTRI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.623' DKK (ARMSTRONG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.199' DKK (Armstrong Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Torben Bøgen.