Henrik Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | INVEST IT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.120' DKK HEMM INVEST ApS (2021) |
Største underskud: | -55.028' DKK HUNGRY.DK ApS (Nu: Foodora Denmark ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 79.613' DKK HUNGRY.DK ApS (Nu: Foodora Denmark ApS) (2023) |
Største gæld: | 30.193' DKK HUNGRY.DK ApS (Nu: Foodora Denmark ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 76 årsværk hos HUNGRY.DK ApS (Nu: Foodora Denmark ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af HEMM INVEST ApS (16 år) |
Seed: 1948825360
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2001 i INVEST IT A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Østergaard i 6 år 1 måned, inden stoppet d. 16. marts 2007.
Dengang var virksomhedens branche indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. januar 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
W & W Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Hemm Invest 2 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (32)
-
HEMM INVEST ApS
Via Hemm Invest 2 Holding ApS -
Guerilla Capital ApS
Via HEMM INVEST ApS -
HOUSE OF COTTON ApS
Via Guerilla Capital ApS -
House of Cotton Retail ApS
Via HOUSE OF COTTON ApS -
DITUR.DK ApS
Via Guerilla Capital ApS -
Schultz Design ApS
Via DITUR.DK ApS -
ZERV ApS
Via Guerilla Capital ApS -
Ketshop Frederiksberg ApS
Via ZERV ApS -
DM Greenkeeping ApS
Via Guerilla Capital ApS -
DM Greenkeeping Danmark A/S
Via DM Greenkeeping ApS -
DMGreenkeeping Nord, Vest og Sydjylland ApS
Via DM Greenkeeping Danmark A/S -
myselfie aps
Via Guerilla Capital ApS -
Backpackerlife ApS
Via Guerilla Capital ApS -
Skatteguiden ApS
Via Guerilla Capital ApS -
Bold Drinks ApS
Via Guerilla Capital ApS -
OOONO A/S
Via Guerilla Capital ApS -
GOPARK ApS
Via OOONO A/S -
SIRÈNE OOONO ApS
Via OOONO A/S -
OOONO Medical A/S
Via OOONO A/S -
Eyda ApS
Via Guerilla Capital ApS -
Min Landsby ApS UNDER KONKURS
Via Guerilla Capital ApS -
AN IVY Copenhagen ApS UNDER KONKURS
Via Guerilla Capital ApS -
unmute greetings ApS
Via Guerilla Capital ApS -
DeSonic ApS
Via Guerilla Capital ApS -
Weldingdroid ApS
Via HEMM INVEST ApS -
The Cantina ApS
Via HEMM INVEST ApS -
NordSne Pecunia ApS
Via HEMM INVEST ApS -
HLH Holding 2023 ApS
Via NordSne Pecunia ApS -
Selected Homes ApS
Via HLH Holding 2023 ApS -
Selected Management ApS
Via HLH Holding 2023 ApSNyt selskab -
Fresh Bakery ApS
Via HEMM INVEST ApS -
U.R. Beauty Group ApS
Via HEMM INVEST ApS
Direktørposter (5)
-
U.R. Beauty Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2023 -
Hemm Invest 2 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2024 -
NordSne Pecunia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2021 -
W & W Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2017 -
HEMM INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
Weldingdroid ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.2022 -
Selected Homes ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.09.2023 -
Selected Management ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.2024 -
The Cantina ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.06.2023
Tidslinje (39)
-
Selected Management ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
HEMM INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.02.2024
Registreringsdato: 28.02.2024 -
HEMM INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
13.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HLH Holding 2023 ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HLH Holding 2023 ApS -
Direktør og Reel ejer
28.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2023 - Stadig aktiv
Ejer
22.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via HEMM INVEST ApS -
Stifter og Direktør
14.01.2008 - 13.02.2024
Ejer
16.03.2015 - 28.12.2020
Ejer
29.12.2020 - 29.06.2023
Reel ejer
29.12.2020 - 21.08.2023
Reel ejer
22.08.2023 - Stadig aktiv
Direktør
28.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Henrik Østergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hemm Invest 2 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 624' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet U.R. Beauty Group ApS (40%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Henrik Østergaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HEMM INVEST ApS landede et overskud på 16.120' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HEMM INVEST ApS landede et underskud på 2.689' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.447' DKK (HEMM INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 4.500' DKK (MuteBox ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 79.613' DKK (HUNGRY.DK ApS (Nu: Foodora Denmark ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.567' DKK (Weldingdroid ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Mette Østergaard.