Tommy Svostrup Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Svostrup Tømrer- og Snedkerfirma v/Tommy Svostrup Nørgaard (Ejer) |
Største overskud: | 281' DKK AkAs IVS (Nu: Nye Vinduer ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -1.762' DKK Byens Vinduer ApS (Nu: muteo ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 146' DKK AkAs IVS (Nu: Nye Vinduer ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 3.214' DKK Byens Vinduer ApS (Nu: muteo ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Byens Vinduer ApS (Nu: muteo ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af Nye Vinduer ApS (5 år 6 måneder) |
Seed: 961893042
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2004 i Svostrup Tømrer- og Snedkerfirma v/Tommy Svostrup Nørgaard i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Tommy Svostrup Nørgaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tommy i 1 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AkAs ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nye Vinduer ApS
Via AkAs ApS
Direktørposter (2)
-
Nye Vinduer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2019 -
AkAs ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
AkAs IVS (Nu: Nye Vinduer ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
AkAs ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
AkAs ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023
Blå bog (fortsat)
Tommy har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.03.2019 - 01.08.2023
Direktør
14.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.06.2018 - 30.05.2021
Reel ejer
01.07.2018 - 13.08.2018
Reel ejer
14.08.2018 - 01.06.2021
Ejer
30.11.2018 - 01.04.2019
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
28.11.2017 - 14.09.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
27.06.2018 - 18.01.2019
Ejerandel: 100%
Tommy Svostrup Nørgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AkAs ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet AkAs ApS har Tommy derfor også andele i Nye Vinduer ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Tommy Svostrup Nørgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor AkAs IVS (Nu: Nye Vinduer ApS) kunne fremvise et overskud på 281' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Byens Vinduer ApS (Nu: muteo ApS) kunne fremvise et underskud på 464' DKK.