Lars Stein Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1992 (32 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | RÅRUP MASKINFABRIK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lars Stein-Jensen (17 år 6 måneder) |
Seed: 17044740
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1992 hos RÅRUP MASKINFABRIK ApS (tidligere PBH NR. 22.026 ApS) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Stein Jensen i 12 år 9 måneder, inden stoppet den 28. februar 2005.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor maskinforarbejdning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. december 2011.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Lars Stein-Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
RÅRUP MASKINFABRIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.12.2011
Registreringsdato: 05.12.2011 -
RÅRUP MASKINFABRIK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.02.2005
Registreringsdato: 28.02.2005
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.2004 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1992 - 28.02.2005
Direktør
28.02.2005 - 05.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Per Ulrik Nielsen.