Martin Nørgård Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dueholm Breeding I/S Martin Nørgård Rasmussen og Line Nørgård Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 361.649' DKK BGE Viborg A/S (2021) |
Største underskud: | -116.162' DKK BGA Viborg A/S (2020) |
Største egenkapital: | 2.346.991' DKK BACH GRUPPEN A/S (2023) |
Største gæld: | 2.398.946' DKK BACH GRUPPEN EJENDOMME A/S (2016) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos BG BETON A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dueholm v/Martin Nørgård Rasmussen (19 år 6 måneder) |
Seed: 1080312547
Karrieren som leder startede i 2004 hos Dueholm Breeding I/S Martin Nørgård Rasmussen og Line Nørgård Sørensen (tidligere Dueholm Breeding I/S Martin Nørgård Rasmussen Torben Vestermand Rasmussen) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Torben Vesterman Rasmussen at Martin Nørgård Rasmussen stiftede Dueholm Breeding I/S Martin Nørgård Rasmussen og Line Nørgård Sørensen den dag i november 2004. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 14 år, før stoppet d. 26. november 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen blandet drift. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. november 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Dueholm v/Martin Nørgård Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Dueholm I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (4)
-
Hi Park II A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2021 -
BGA Viborg A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2021 -
Hi Park I A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2021 -
HI-Park III ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2021
Bestyrelsesposter (7)
-
DERUDA INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2021 -
BACH GRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021 -
BG ELEMENTER, RØDBY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.04.2021 -
BG BETON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2020 -
BACH GRUPPEN EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021 -
BGE Viborg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2021 -
GH MØRTEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021
Tidslinje (41)
-
POVL JACOBSEN ENTREPRENØRMATERIELUDLEJNING A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.10.2023
Registreringsdato: 24.10.2023 -
POVL JACOBSEN ENTREPRENØRMATERIELUDLEJNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2023
Registreringsdato: 24.10.2023 -
Dueholm I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.06.2023
Registreringsdato: 22.06.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
22.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Hi Park I A/S kunne fremvise et overskud på 45.857' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor BGA Viborg A/S kunne fremvise et underskud på 84.613' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 146.125' DKK (BGE Viborg A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28.455' DKK (BG STONE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.346.991' DKK (BACH GRUPPEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.157' DKK (BG ELEMENTER, RØDBY A/S).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Palle Buhl Jørgensen.