Stefan Kirkegaard Sløk-Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | 5.15 Management v/Stefan Kirkegaard Madsen (Ejer) |
Største overskud: | 465' DKK FROKOSTFIRMAET ApS (2015-16) |
Største underskud: | -2.043' DKK ECHO IT ApS (2015) |
Største egenkapital: | 978' DKK FROKOSTFIRMAET ApS (2017-18) |
Største gæld: | 14.709' DKK FROKOSTFIRMAET ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos FROKOSTFIRMAET ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KONDI HOLDING ApS (8 år 11 måneder) |
Seed: 1110919780
Karrieren som leder begyndte den dag i 2004 i 5.15 Management v/Stefan Kirkegaard Madsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Stefan Kirkegaard Sløk-Madsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Stefan i , inden stoppet d. 1. oktober 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. oktober 2004.
Bestyrelsesposter (2)
-
FROKOSTFIRMAET ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.2018 -
MADBUTLER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.06.2024
Tidslinje (12)
-
MADBUTLER ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
KONDI HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
KONDI HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019
Blå bog (fortsat)
Stefan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 31.12.2019
Direktør og Reel ejer
07.01.2011 - 31.12.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2011 - 14.09.2012
Direktør
01.04.2014 - 10.05.2017
Reel ejer
11.05.2016 - 19.02.2018
Ejerandel: 28,29% -
Stifter og Ejer
01.10.2004 - 01.10.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor KONDI HOLDING ApS landede et overskud på 348' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor ECHO IT ApS landede et underskud på 2.043' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Stefan' netværk er Simon Bowall.