Dennis Kruhl Schøler
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DM Overfladeteknik I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.975' DKK GULVOMEGA P/S (2023) |
Største underskud: | -335' DKK GULVOMEGA P/S (2017) |
Største egenkapital: | 3.222' DKK GULVOMEGA P/S (2023) |
Største gæld: | 3.814' DKK GULVOMEGA P/S (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos GULVOMEGA P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GULVOMEGA P/S (10 år 11 måneder) |
Seed: 1258232384
Det hele startede for alvor en dag i 2004 hos DM Overfladeteknik I/S (tidligere DM Overfladeteknik) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Martin Hougaard at Dennis Kruhl Schøler stiftede DM Overfladeteknik I/S den dag i november 2004. Titlen som Ejer og Stifter bestred Dennis i 1 måned, før stoppet d. 31. december 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Beboli ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Beboli ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
GULVOMEGA P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Beboli ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.07.2023
Registreringsdato: 12.07.2023 -
Beboli ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.07.2023
Registreringsdato: 12.07.2023 -
DM OVERFLADETEKNIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.11.2013
Registreringsdato: 13.11.2013
Blå bog (fortsat)
Dennis har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.06.2007 - 13.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 31.08.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.11.2004 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Martin Hougaard.