Henrik Bjørnlund Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LETS COMMUNICATE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 967' DKK Sky People ApS (2021) |
Største underskud: | -9.527' DKK Tricent Security Group ApS (Nu: TS 2019 A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 423' DKK Tricent Security Group ApS (Nu: TS 2019 A/S) (2017) |
Største gæld: | 38.247' DKK Tricent Security Group ApS (Nu: TS 2019 A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Tricent Security Group ApS (Nu: TS 2019 A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sky People ApS (9 år 4 måneder) |
Seed: 839793894
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2003 hos LETS COMMUNICATE ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Henrik Bjørnlund Olsen i 3 år 6 måneder, før stoppet d. 23. august 2006.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. august 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Sky People ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Private Cloud ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Lead Holding I ApS
Via Sky People ApS -
TS 2019 A/S UNDER KONKURS
Via Lead Holding I ApS -
SKY UNLIMITED HOLDING A/S
Via Lead Holding I ApS -
APPS PEOPLE A/S
Via SKY UNLIMITED HOLDING A/S -
TSG 2024 A/S UNDER KONKURS
Via SKY UNLIMITED HOLDING A/S -
Tricent Security Group A/S
Via SKY UNLIMITED HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
Private Cloud ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2020
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Pilehavegård
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Grundejerforeningen Pilehavegård
Tilknyttet som repræsentantDato: 04.02.2023
Registreringsdato: 04.02.2023 -
Tricent Security Group ApS (Nu: TS 2019 A/S) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.07.2020
Registreringsdato: 03.07.2020 -
Private Cloud ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.07.2020
Registreringsdato: 03.07.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
04.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
03.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
07.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
14.03.2019 - 10.06.2020
Ejer
11.06.2020 - 03.07.2020
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
13.04.2005 - 13.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Bjørnlund Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Private Cloud ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 0' DKK. Gennem holdingselskabet Private Cloud ApS har Henrik derfor også andele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Henrik Bjørnlund Olsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Sky People ApS kunne fremvise et overskud på 967' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Tricent Security Group ApS (Nu: TS 2019 A/S) kunne fremvise et underskud på 1.624' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 82' DKK (Sky People ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Private Cloud ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -276' DKK (Sky People ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Finn Henry Krusholm.