Pernille Ulrich Berthelsen
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET NORDSJÆLLANDS EJENDOMS- AKTIE- FONDS- OG FINANCIERINGSSELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.318' DKK PALÆ ApS (2019) |
Største underskud: | -9.721' DKK LHL 2005 ApS (2018) |
Største egenkapital: | 43.409' DKK A/S PSE NR. 4287 (Nu: IRLUND INVEST II ApS) (2014) |
Største gæld: | 23.282' DKK PALÆ ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos PALÆ EJENDOMSADMINISTRATION A/S (2023) |
Seed: 364177099
Karrieren som leder begyndte for længe siden i AKTIESELSKABET NORDSJÆLLANDS EJENDOMS- AKTIE- FONDS- OG FINANCIERINGSSELSKAB i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Pernille Ulrich Berthelsen i 48 år 10 måneder, inden stoppet d. 22. juni 1993.
Nu opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 709' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PALÆ ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reskavej 2 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS
Via PALÆ ApS -
LSL HOTEL EJENDOM ApS
Via KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS -
ESP I ApS
Via KLINGEBERG 2 - 4. SLAGELSE ApS -
PALÆ ENTREPRISE A/S
Via PALÆ ApS
Direktørposter (3)
-
PALÆ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2017 -
EJENDOMSSELSKABET KLOSTERRISVEJ 4A-C ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2017 -
LHL 2005 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2011
Bestyrelsesposter (2)
-
PALÆ HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.11.2004 -
ORDRUPHØJ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.1984
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
PALÆ EJENDOMSADMINISTRATION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
M.B. PHARMOS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2019
Registreringsdato: 06.12.2019 -
HAVREHOLM KLATREPARK ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2018
Registreringsdato: 30.06.2018
Blå bog (fortsat)
Pernille har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 80 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Direktør
15.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Direktør
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Pernille Ulrich Berthelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSSELSKABET AF 3. SEPTEMBER 1984 ApS (Nu: ORDRUPHØJ ApS) der præsenterede et overskud på 4.278' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSSELSKABET AF 3. SEPTEMBER 1984 ApS (Nu: ORDRUPHØJ ApS) der præsenterede et underskud på 7.125' DKK.
Pernille har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 48 år 10 måneder fra 1944 til 1993 hos AKTIESELSKABET NORDSJÆLLANDS EJENDOMS- AKTIE- FONDS- OG FINANCIERINGSSELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.423' DKK (PALÆ ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 709' DKK (AKTIESELSKABET NORDSJÆLLANDS EJENDOMS- AKTIE- FONDS- OG FINANCIERINGSSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.627' DKK (PALÆ ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 229' DKK (HAVREHOLM KLATREPARK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Susanne Lauritsen.