Harry Holm Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 1995 (29 år) |
Karrieren startede hos: | AALE BUTIKSUDLEJNING S.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AALE BUTIKSUDLEJNING S.M.B.A. (15 år 7 måneder) |
Seed: 59596603
Det hele startede for alvor en dag i 1995 hos AALE BUTIKSUDLEJNING S.M.B.A. med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Harry Holm Frederiksen i 15 år 7 måneder, før stoppet d. 18. maj 2011.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. april 2012.
Tidslinje (4)
-
AALE BUTIKSUDLEJNING S.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2011
Registreringsdato: 18.05.2011 -
Harry Holm Frederiksen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2006
Registreringsdato: 31.03.2006 -
Harry Holm Frederiksen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2004
Registreringsdato: 01.10.2004
Blå bog (fortsat)
Harry har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
21.09.1995 - 18.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2004 - 31.03.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager