Magnus Luca Harald Haslebo
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Plank Reklamebureau I/S (Ejer) |
Største overskud: | 267' DKK Roxy Com ApS (Nu: RBL Impact Agency ApS) (2023) |
Største underskud: | -543' DKK Roxy Com ApS (Nu: RBL Impact Agency ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 32' DKK MLHH Holding ApS (2023-24) |
Største gæld: | 1.272' DKK Roxy Com ApS (Nu: RBL Impact Agency ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Roxy Com ApS (Nu: RBL Impact Agency ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MLHH Holding ApS (1 år 8 måneder) |
Seed: 179321123
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2004 i Plank Reklamebureau I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Regner Lotz at Magnus Luca Harald Haslebo stiftede Plank Reklamebureau I/S den dag i november 2004. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Magnus i 6 måneder, før fratrædelsen d. 10. juni 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MLHH Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RBL Impact Agency ApS
Via MLHH Holding ApS
Direktørposter (2)
-
MLHH Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2023 -
RBL Impact Agency ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
RBL Impact Agency ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023 -
MLHH Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
MLHH Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023
Blå bog (fortsat)
Magnus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.05.2023 - Stadig aktiv
Direktør
26.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Reel ejer
16.01.2023 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.05.2018 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2006 - 18.04.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.11.2004 - 10.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Magnus Luca Harald Haslebo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MLHH Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 32' DKK. Igennem holdingselskabet MLHH Holding ApS har Magnus derfor også ejerandele i RBL Impact Agency ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Magnus Luca Harald Haslebo, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Roxy Com ApS (Nu: RBL Impact Agency ApS) kunne offentliggøre et overskud på 267' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 267' DKK (Roxy Com ApS (Nu: RBL Impact Agency ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 32' DKK (MLHH Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -109' DKK (Roxy Com ApS (Nu: RBL Impact Agency ApS)).