Jan Feder Kauffmann
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS LONDON CITY AIRPORT KOMPLEMENTAR (Ejer) |
Største overskud: | 6.072' DKK K/S MOTALA II (2016) |
Største underskud: | -16.295' DKK K/S MOTALA II (2015) |
Største egenkapital: | 32.789' DKK NORRIQ NETPARTNER A/S (Nu: NORRIQ Equity A/S) (2021) |
Største gæld: | 136.105' DKK K/S LONDON CITY AIRPORT (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Sjovagen ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS LONDON CITY AIRPORT KOMPLEMENTAR (7 år 6 måneder) |
Seed: 1440835240
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 hos ApS LONDON CITY AIRPORT KOMPLEMENTAR som Ejer. Jan Feder Kauffmann købte en andel af virksomheden den 26. november 2007 og fik en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Jan af: Hans Anker Nielsen. Titlen som Ejer havde Jan i 7 år 6 måneder, inden stoppet den 31. maj 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 10' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sjovagen ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Sjovagen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Ejerforeningen 21-5 DK19 P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
Ejerforeningen 21-5 DK19 P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
Sjovagen ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.02.2020
Registreringsdato: 17.02.2020 -
Sjovagen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.02.2020
Registreringsdato: 17.02.2020
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
17.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
01.04.2019 - 20.05.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2011 - 02.03.2014
Ejer
16.08.2016 - 01.06.2018
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
22.02.2011 - 02.03.2014
Ejer
16.08.2016 - 30.05.2018
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S MOTALA II fremviste et overskud på 6.072' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor KOMPLEMENTARSELSKABET MOTALA II ApS fremviste et underskud på 9' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Leif Vase Larsen.