Anne Caroline Heine
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Caroline Eich Heine (Stifter) |
Største overskud: | 3.953' DKK CAROFRESIMA ApS (2015) |
Største underskud: | -20.040' DKK CAROFRESIMA ApS (2021) |
Største egenkapital: | 49.845' DKK CAROFRESIMA ApS (2016) |
Største gæld: | 36.319' DKK Sports Academy Denmark Property ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Sports Academy Denmark Property ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Caroline Eich Heine (19 år 10 måneder) |
Seed: 1808130543
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2004 ved Caroline Eich Heine (tidligere Caroline Alm Heine) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Anne Caroline Heine og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Anne nu bestreddet i 19 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Caroline Eich Heine
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Søren Eich Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2022
Tidslinje (6)
-
Søren Eich Fonden
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022 -
CEH CONSULTING ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.03.2014
Registreringsdato: 13.03.2014 -
PROTOCOL PROJECT ApS (Nu: SELSKABET AF 24. NOVEMBER 2014 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2011
Registreringsdato: 20.12.2011
Blå bog (fortsat)
Anne har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
05.03.2008 - 13.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne Caroline Heine ejer desuden også holdingselskabet CAROFRESIMA ApS (ejer lige nu 33,33%). Gennem holdingselskabet CAROFRESIMA ApS ejes der også andele i Sports Academy Denmark ApS (33.34-49.99%) og Sports Academy Denmark Property ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Anne Caroline Heine, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.279' DKK (CAROFRESIMA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 15.406' DKK (Søren Eich Fonden).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.967' DKK (Sports Academy Denmark Property ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Søren Stampe.