Annette Bylov Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | Restaurant Gilleleje Havn I/S (Ejer) |
Største overskud: | 5.535' DKK Gilleleje Havns Bageri ApS (2023) |
Største underskud: | -634' DKK RESTAURANT GILLELEJE HAVN A/S (2015) |
Største egenkapital: | 19.958' DKK BYLOV ApS (2023) |
Største gæld: | 14.924' DKK BYLOV ApS (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos Gilleleje Havns Bageri ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af A J HOLDING GILLELEJE ApS (15 år 10 måneder) |
Seed: 17765425
Det hele begyndte for alvor dengang i 2004 ved Restaurant Gilleleje Havn I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren GILLELEJE BADEHOTEL ApS at Annette Bylov Sørensen stiftede Restaurant Gilleleje Havn I/S den dag i oktober 2004. Rollen som Ejer og Stifter havde Annette i 4 år 1 måned, før fratrædelsen den 31. oktober 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. oktober 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BYLOV ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
RESTAURANT GILLELEJE HAVN A/S
Via BYLOV ApS -
Gilleleje Havns Bageri ApS
Via BYLOV ApS -
Vesterbrogade 10 Gilleleje ApS
Via BYLOV ApS
Direktørposter (3)
-
BYLOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2013 -
Gilleleje Havns Bageri ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2015 -
RESTAURANT GILLELEJE HAVN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
RESTAURANT GILLELEJE HAVN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
A J HOLDING GILLELEJE ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023 -
Gilleleje Havns Bageri ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.07.2015
Registreringsdato: 20.07.2015 -
Restaurant Gilleleje Havn v/Annette Bylov Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013
Blå bog (fortsat)
Annette har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
23.08.2007 - 23.06.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
23.08.2007 - 22.06.2023
Ejerandel: 50%
Annette Bylov Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BYLOV ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.958' DKK. Igennem sit holdingselskab BYLOV ApS har Annette dermed også ejerandele i RESTAURANT GILLELEJE HAVN A/S (50-66.65%), Gilleleje Havns Bageri ApS (90-99.99%) og Vesterbrogade 10 Gilleleje ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Annette Bylov Sørensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Gilleleje Havns Bageri ApS fremviste et overskud på 5.535' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor RESTAURANT GILLELEJE HAVN A/S fremviste et underskud på 634' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.535' DKK (Gilleleje Havns Bageri ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 239' DKK (RESTAURANT GILLELEJE HAVN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.958' DKK (BYLOV ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 232' DKK (Vesterbrogade 10 Gilleleje ApS).
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er Jack Juul.