Jesper Kim Heldbo Reines
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 1984 (39 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MATCON RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -43' DKK Aquaport IVS (Nu: Aquaport ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 25' DKK Jesper Heldbo Holding IVS (Nu: Jesper Heldbo Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 145' DKK Aquaport IVS (Nu: Aquaport ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Perkulator v/Jesper Heldbo (20 år 4 måneder) |
Seed: 2018040056
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1984 hos MATCON RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Jesper Kim Heldbo Reines i 11 år 2 måneder, inden stoppet den 18. januar 1996.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Perkulator v/Jesper Heldbo
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jesper Heldbo Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Aquaport ApS
Via Jesper Heldbo Holding ApS -
Aggersund Akvakultur ApS
Via Aquaport ApS
Direktørposter (3)
-
Jesper Heldbo Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2016 -
Aquaport ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2016 -
Aggersund Akvakultur ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
Aquaport ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.07.2016 -
Aggersund Akvakultur ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
AquaCircle-Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakul
Fratrådt som repræsentantDato: 31.07.2024
Registreringsdato: 31.07.2024 -
AquaCircle-Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakul
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023 -
Aggersund Akvakultur ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Aquaport ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
13.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
11.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
23.10.2023 - 31.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Kim Heldbo Reines er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jesper Heldbo Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8' DKK. Gennem sit holdingselskab Jesper Heldbo Holding ApS har Jesper dermed også andele i Aquaport ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jesper Kim Heldbo Reines, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Aquaport IVS (Nu: Aquaport ApS) landede et underskud på 43' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 43' DKK (Aquaport IVS (Nu: Aquaport ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8' DKK (Jesper Heldbo Holding IVS (Nu: Jesper Heldbo Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -75' DKK (Aquaport IVS (Nu: Aquaport ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Peter Holm.