Flemming Hyldahl
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | Yaz Organic Products I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.138' DKK AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS (2021) |
Største underskud: | -2.010' DKK AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 13.700' DKK AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS (2022) |
Største gæld: | 26.849' DKK AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS (11 år 9 måneder) |
Seed: 1585705552
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2011 i Yaz Organic Products I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Mohsen Yazdandoust at Flemming Hyldahl stiftede Yaz Organic Products I/S den dag i september 2011. Hvervet som Ejer og Stifter havde Flemming i 4 år 2 måneder, inden stoppet d. 30. november 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. november 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
FC Pension ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
FC Pension ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Siculiana (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.05.2021
Registreringsdato: 20.05.2021 -
Siculiana (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.09.2020
Registreringsdato: 14.09.2020 -
FC Pension ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.02.2016
Registreringsdato: 12.02.2016
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
10.02.2016 - Stadig aktiv
Ejer
12.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
03.12.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
14.09.2020 - 20.05.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - 30.11.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2014 - 28.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Hyldahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FC Pension ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 555' DKK. Gennem sit holdingselskab FC Pension ApS har Flemming dermed også andele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Flemming Hyldahl, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS landede et overskud på 3.138' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS landede et underskud på 2.010' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.010' DKK (AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.736' DKK (AARHUS BOLIGUDLEJNING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 555' DKK (FC Pension ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Jørgen Nymark Klavsen.