David Fardan Nodal
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Creative Passion v/David F Nodal (Ejer) |
Største overskud: | 2.054' DKK BANYO ApS (Nu: Anpartsselskabet af 25 september 2024) (2021) |
Største underskud: | -1.448' DKK BANYO HOLDING ApS (Nu: Anpartsselskabet af 26 september 2024) (2023) |
Største egenkapital: | 2.493' DKK BANYO HOLDING ApS (Nu: Anpartsselskabet af 26 september 2024) (2022) |
Største gæld: | 1.998' DKK BANYO ApS (Nu: Anpartsselskabet af 25 september 2024) (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos BANYO ApS (Nu: Anpartsselskabet af 25 september 2024) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af Anpartsselskabet af 25 september 2024 (13 år 3 måneder) |
Seed: 1698319876
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 hos Creative Passion v/David F Nodal med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af David Fardan Nodal der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred David i 8 år 10 måneder, før stoppet d. 31. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
L3AD Holding ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
Blake ApS
Ejerandel: 50-66.65%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Anpartsselskabet af 26 september 2024
Via L3AD Holding ApS -
Anpartsselskabet af 25 september 2024
Via Anpartsselskabet af 26 september 2024
Direktørposter (3)
-
Anpartsselskabet af 25 september 2024
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2011 -
Anpartsselskabet af 26 september 2024
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2013 -
Blake ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
L3AD Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.07.2024
Registreringsdato: 31.07.2024 -
Blake ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
Blake ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024
Blå bog (fortsat)
David har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
01.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
29.06.2015 - 31.07.2024
Ejer
29.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.10.2022 - 27.02.2023
Reel ejer
28.02.2023 - 15.03.2024
Ejerandel: 22,5% -
Direktør
25.06.2015 - 29.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
David Fardan Nodal er desuden ejer af holdingselskabet Anpartsselskabet af 26 september 2024 (ejer pt. 50%). Gennem holdingselskabet Anpartsselskabet af 26 september 2024 ejes der også andele i Anpartsselskabet af 25 september 2024 (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for David Fardan Nodal, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor BANYO ApS (Nu: Anpartsselskabet af 25 september 2024) kunne offentliggøre et overskud på 2.054' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BANYO HOLDING ApS (Nu: Anpartsselskabet af 26 september 2024) kunne offentliggøre et underskud på 1.448' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.448' DKK (BANYO HOLDING ApS (Nu: Anpartsselskabet af 26 september 2024)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 727' DKK (BANYO HOLDING ApS (Nu: Anpartsselskabet af 26 september 2024)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -286' DKK (NorthWood ApS).
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Jeppe Bøgede Andersen.