Linda Jeanette Westen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | L. J. Transport I/S v/Jesper Poulsen og Linda J. Westen (Ejer) |
Største overskud: | 1.876' DKK L.J. Transport ApS (2022) |
Største underskud: | -1.805' DKK L.J. Transport ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.762' DKK L.J. Transport ApS (2023) |
Største gæld: | 8.618' DKK L.J. Transport ApS (2021) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos L.J. Transport ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af L.J. Transport ApS (8 år 8 måneder) |
Seed: 1790293456
Det begyndte for alvor dengang i 2005 ved L. J. Transport I/S v/Jesper Poulsen og Linda J. Westen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jesper Poulsen at Linda Jeanette Westen stiftede L. J. Transport I/S v/Jesper Poulsen og Linda J. Westen den dag i marts 2005. Rollen som Ejer og Stifter havde Linda i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2006.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L.J. Transport Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
L.J. Transport ApS
Via L.J. Transport Holding ApS -
Great Dane Coach ApS
Via L.J. Transport Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Great Dane Coach ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2020 -
L.J. Transport ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Great Dane Coach ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2020
Registreringsdato: 01.06.2020 -
L.J. Transport Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.05.2019
Registreringsdato: 22.05.2019 -
L.J. Transport ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2016
Registreringsdato: 04.01.2016
Blå bog (fortsat)
Linda har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
04.01.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
02.05.2019 - 21.05.2019
Ejer
22.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.05.2006 - 24.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2005 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Linda Jeanette Westen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L.J. Transport Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.520' DKK. Igennem sit holdingselskab L.J. Transport Holding ApS har Linda dermed også ejerandele i L.J. Transport ApS (100%) og Great Dane Coach ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Linda Jeanette Westen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor L.J. Transport ApS fremviste et overskud på 1.876' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor L.J. Transport ApS fremviste et underskud på 1.805' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 238' DKK (L.J. Transport ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.762' DKK (L.J. Transport ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.382' DKK (Great Dane Coach ApS).
En af de forbindelser som går igen i Linda' netværk er Jesper Poulsen.