Mikael Brolykke Schibler
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | 3-byg v/Mikael Schibler (Ejer) |
Største overskud: | 4.565.269' DKK Islandsgade 16 ApS (2022) |
Største underskud: | -6.375' DKK SCHIBLER BYG ApS (2023) |
Største egenkapital: | 203.752' DKK Islandsgade 16 ApS (2022) |
Største gæld: | 3.287.654' DKK Islandsgade 16 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos BULLDOGS ODENSE ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af SCHIBLER HOLDING ApS (19 år 3 måneder) |
Seed: 538278843
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2005 ved 3-byg v/Mikael Schibler med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mikael Brolykke Schibler der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mikael i 11 måneder, før stoppet den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SCHIBLER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
SCHIBLER A/S
Via SCHIBLER HOLDING ApS -
SCHIBLER ERHVERV ApS
Via SCHIBLER A/S -
SCHIBLER BYG ApS
Via SCHIBLER A/S -
Brolykke Schibler ApS
Via SCHIBLER A/S -
Maale Ejendomme ApS
Via SCHIBLER A/S -
Fionaparken 2-7-9 Holding ApS
Via Maale Ejendomme ApS -
Fionaparken 2-7-9 ApS
Via Fionaparken 2-7-9 Holding ApS -
Maale Entreprise ApS
Via Maale Ejendomme ApS -
Kirkevænget 3A Holding ApS
Via Maale Ejendomme ApS -
Kirkevænget 3A ApS
Via Kirkevænget 3A Holding ApS -
UM Schibler Holding ApS
Via SCHIBLER A/S -
SCHIBCON ERHVERV ApS
Via UM Schibler Holding ApS -
UM Entreprise ApS
Via UM Schibler Holding ApS -
Vestergade 6 ApS
Via UM Schibler Holding ApS -
Mellemstræde 2 ApS
Via UM Schibler Holding ApS
Direktørposter (16)
-
UM Schibler Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2022 -
Vestergade 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2022 -
Maale Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2021 -
Maale Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2021 -
SCHIBCON ERHVERV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2022 -
UM Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2022 -
SCHIBLER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2005 -
Fionaparken 2-7-9 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2021 -
SCHIBLER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2005 -
Kirkevænget 3A ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2022 -
Brolykke Schibler ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2019 -
Mellemstræde 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2022 -
Kirkevænget 3A Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2022 -
Fionaparken 2-7-9 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2020 -
SCHIBLER ERHVERV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2008 -
SCHIBLER BYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2011
Bestyrelsesposter (2)
-
SCHIBLER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.09.2007 -
BULLDOGS ODENSE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2024
Tidslinje (47)
-
Hotelpassagen 8 ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.07.2024
Registreringsdato: 22.07.2024 -
Maale Højagervej ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
Munkebjerg Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024
Blå bog (fortsat)
Mikael har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
13.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
23.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
17.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
12.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mikael Brolykke Schibler er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SCHIBLER HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 25.325' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Maale Ejendomme ApS (51%), Fionaparken 2-7-9 Holding ApS (51%), Kirkevænget 3A Holding ApS (51%) og UM Schibler Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Mikael Brolykke Schibler, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Islandsgade 16 ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.565.269' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SCHIBLER BYG ApS kunne offentliggøre et underskud på 6.375' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 817' DKK (NO. 22 ApS (Nu: SCHIBLER ERHVERV ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.375' DKK (SCHIBLER BYG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.325' DKK (SCHIBLER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.023' DKK (Maale Entreprise ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Søren Kildegaard Mandix.