Theis William Dahl
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Graphicarts v/Theis William Dahl (Ejer) |
Største overskud: | 354' DKK NORDIC & CO. ApS (2021) |
Største underskud: | -5.815' DKK Cobira ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 1.834' DKK Cobira ApS (2022) |
Største gæld: | 10.027' DKK Cobira ApS (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Cobira ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Graphicarts v/Theis William Dahl (13 år 10 måneder) |
Seed: 1570508270
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2005 i Graphicarts v/Theis William Dahl (tidligere Graphicarts v/ Theis William Dahl) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Theis William Dahl der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Theis i 13 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NORDIC & CO. ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NORDIC STUDIO ApS
Via NORDIC & CO. ApS -
Cobira Holding ApS
Via NORDIC & CO. ApS -
Cobira ApS
Via Cobira Holding ApS
Direktørposter (2)
-
NORDIC STUDIO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2018 -
NORDIC & CO. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Cobira ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.11.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Cobira ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2020
Registreringsdato: 12.11.2020 -
Graphicarts v/ Theis William Dahl (Nu: Graphicarts v/Theis William Dahl) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
NORDIC & CO. ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.11.2018
Registreringsdato: 19.11.2018
Blå bog (fortsat)
Theis har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
19.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
22.11.2018 - 30.06.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
08.09.2020 - 12.11.2020
Bestyrelsesmedlem
12.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 7,5% -
Reel ejer
08.09.2020 - 08.09.2020
Ejerandel: 7,5%
Theis William Dahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NORDIC & CO. ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 419' DKK. Igennem sit holdingselskab NORDIC & CO. ApS har Theis dermed også ejerandele i NORDIC STUDIO ApS (100%) & Cobira Holding ApS (10-14.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Theis William Dahl, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor NORDIC & CO. ApS fremviste et overskud på 354' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor NORDIC STUDIO ApS fremviste et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 219' DKK (NORDIC STUDIO ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.666' DKK (Cobira ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 791' DKK (Cobira ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 23' DKK (Cobira Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Theis' netværk er Camilla Meller Valeur Dahl.