Paw Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BENNY'S CONTAINER TRANSPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.335' DKK 3P GROUP ApS (2021-22) |
Største underskud: | -189' DKK 3PL Ejendomme ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 23.349' DKK 3P GROUP ApS (2022-23) |
Største gæld: | 26.476' DKK 3P LOGISTICS A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos 3P LOGISTICS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af 3P GROUP ApS (19 år 5 måneder) |
Seed: 1310991402
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2004 ved BENNY'S CONTAINER TRANSPORT A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Paw Kristensen i 1 år, før fratrædelsen den 13. maj 2005.
Nu opererer virksomheden indenfor vejgodstransport. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 375' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
3P GROUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
3P LOGISTICS A/S
Via 3P GROUP ApS -
3PL Frigo ApS
Via 3P LOGISTICS A/S -
3PL Ejendomme ApS
Via 3P GROUP ApS -
Grindsted Vandtårn ApS
Via 3P GROUP ApSNyt selskab
Direktørposter (5)
-
3PL Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2021 -
3PL Frigo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2019 -
3P GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2005 -
3P LOGISTICS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2005 -
Grindsted Vandtårn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (2)
-
3PL Frigo ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2019 -
3P LOGISTICS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Grindsted Vandtårn ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024 -
3PL Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.02.2021
Registreringsdato: 02.02.2021 -
3PL Frigo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2019
Registreringsdato: 01.09.2019
Blå bog (fortsat)
Paw har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
24.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.02.2021 - 29.11.2023
Direktør
02.02.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,25% -
Reel ejer
16.08.2019 - 29.12.2020
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.09.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.2020 - 29.11.2023
Reel ejer
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,3% -
Reel ejer
19.04.2005 - 29.11.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.04.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70%
Paw Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 3P GROUP ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 23.349' DKK. Gennem sit holdingselskab 3P GROUP ApS har Paw dermed også andele i 3P LOGISTICS A/S (66.66-89.99%), 3PL Ejendomme ApS (50-66.65%) og Grindsted Vandtårn ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Paw Kristensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor 3P GROUP ApS landede et overskud på 7.335' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor 3PL Ejendomme ApS landede et underskud på 189' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Paw' netværk er Niels Christian Vendelboe Andersen.