Tore Avlund Frandsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fandango Film (Ejer) |
Største overskud: | 1.244' DKK NEW LAND P/S (2021) |
Største underskud: | -371' DKK NEW LAND P/S (2022) |
Største egenkapital: | 2.593' DKK NEW LAND P/S (2021) |
Største gæld: | 10.483' DKK NEW LAND P/S (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos NEW LAND P/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af FandangoFilm v/Tore Frandsen (13 år 7 måneder) |
Seed: 2136538221
Karrieren I Danmark startede i 2005 i Fandango Film (tidligere Le Concept-Dinner Designs v/Tore Avlund Frandsen & Christopher Tang) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Christopher Tang at Tore Avlund Frandsen stiftede Fandango Film den dag i februar 2005. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tore i 5 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 16. april 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. april 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
FandangoFilm v/Tore Frandsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NEW LAND P/S
Via NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (1)
-
NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
NEW LAND P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
NEW LAND P/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.01.2020
Registreringsdato: 14.01.2020 -
NEW LAND KOMPLEMENTAR IVS (Nu: NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS) (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.01.2020
Registreringsdato: 14.01.2020 -
NEW LAND KOMPLEMENTAR IVS (Nu: NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Tore har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejer
14.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 01.01.2020
Direktør
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejer
14.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
01.02.2010 - 16.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.2005 - 16.04.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NEW LAND P/S kunne fremvise et overskud på 1.244' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor NEW LAND P/S kunne fremvise et underskud på 371' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 76' DKK (NEW LAND P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (NEW LAND KOMPLEMENTAR IVS (Nu: NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.423' DKK (NEW LAND P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -20' DKK (NEW LAND KOMPLEMENTAR IVS (Nu: NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Tore' netværk er Thor Brammer Jacobsen.