Dorthe Gustavsen
Erhvervsaktiv: | 1. mar. 2005 - 30. nov. 2007 |
Karrieren startede hos: | CasaCosi v/Dorthe Gustavsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Direktør af Parternes Uddannelsesfællesskab FMBA (3 år 3 måneder) |
Seed: 1945846466
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Dorthe Gustavsen. Den første gang Dorthe var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2005 i CasaCosi v/Dorthe Gustavsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Dorthe Gustavsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Dorthe i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 30. november 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen babyudstyrs- og børnetøjsforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. november 2007.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Parternes Uddannelsesfællesskab FMBA
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2023
Registreringsdato: 30.04.2023 -
Parternes Uddannelsesfællesskab FMBA
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022 -
Parternes Uddannelsesfællesskab FMBA
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021
Blå bog (fortsat)
Dorthe har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 6 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.08.2018 - 01.11.2021
Direktør
01.08.2022 - 30.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2005 - 30.11.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Dorthe' netværk er Ole Lund Jensen.