Irene Bolt Feely
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Diæthuset v./ Kostvejleder Irene Feely (Ejer) |
Største overskud: | 57.420' DKK IW Handel & Service ApS (2021) |
Største underskud: | -55' DKK Fredericks Holdingselskab ApS (2021) |
Største egenkapital: | 116.941' DKK IW Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 38.532' DKK IW Handel & Service ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af IW Handel & Service ApS (7 år 1 måned) |
Seed: 735408597
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2014 hos Diæthuset v./ Kostvejleder Irene Feely (tidligere Kostvejleder Irene Feely) med titlen som Ejer. Irene Bolt Feely erhvervede virksomheden Diæthuset v./ Kostvejleder Irene Feely d. 1. december 2014. Irene der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer bestred Irene i 4 år 2 måneder, før stoppet d. 18. februar 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. februar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IW Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
IW Handel & Service ApS
Via IW Holding ApS -
Mosevangen 59 m.fl. ApS
Via IW Handel & Service ApS
Direktørposter (2)
-
Catherines Holdingselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2018 -
Fredericks Holdingselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2018
Tidslinje (11)
-
Mosevangen 59 m.fl. ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021 -
Mosevangen 59 m.fl. ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021 -
IW Ejendomsservice ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.12.2019
Registreringsdato: 10.12.2019
Blå bog (fortsat)
Irene har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
06.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
31.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.02.2021 - 04.02.2021
Ejer
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via IW Handel & Service ApS
Irene Bolt Feely er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IW Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 108.783' DKK. Igennem holdingselskabet IW Holding ApS har Irene derfor også ejerandele i IW Handel & Service ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Irene Bolt Feely, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor IW Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 55.737' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Fredericks Holdingselskab ApS kunne offentliggøre et underskud på 55' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.195' DKK (IW Handel & Service ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23' DKK (Mosevangen 59 m.fl. ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 108.783' DKK (IW Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -41' DKK (Mosevangen 59 m.fl. ApS).
En af de forbindelser som går igen i Irene' netværk er Howard William Feely.