Thomas Thune Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 1995 (29 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAERSK LOGISTICS EUROPE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.966.000' DKK DONG ENERGY A/S (Nu: Ørsted A/S) (2018) |
Største underskud: | -19.026.000' DKK DONG ENERGY A/S (Nu: Ørsted A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 95.532.000' DKK DONG ENERGY A/S (Nu: Ørsted A/S) (2022) |
Største gæld: | 3.980.000' DKK VKR HOLDING A/S (2021) |
Flest årsværk: | 415 årsværk hos DANBOR SERVICE A/S (Nu: NorSea Denmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af T Andersen Consulting v/Thomas Thune Andersen (14 år) |
Seed: 229335881
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1995 ved MAERSK LOGISTICS EUROPE A/S (tidligere MERCANTILE (EUROPE) A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Thune Andersen i 5 år 4 måneder, før stoppet den 1. september 2000.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor andre tjenesteydelser i forbindelse med transport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. januar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T Andersen Consulting v/Thomas Thune Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2021 -
VKR HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.03.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (45)
-
DONG ENERGY A/S (Nu: Ørsted A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
Green Hydrogen Systems A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2023
Registreringsdato: 18.04.2023 -
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.08.2014 - 05.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
05.10.2021 - 26.05.2023
Ejerandel: 100%
Thomas Thune Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved DONG ENERGY A/S (Nu: Ørsted A/S) der præsenterede et overskud på 21.966.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved DONG ENERGY A/S (Nu: Ørsted A/S) der præsenterede et underskud på 19.026.000' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 6 måneder fra 2014 til 2024 hos Ørsted A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.143.000' DKK (VKR HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.026.000' DKK (DONG ENERGY A/S (Nu: Ørsted A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 77.791.000' DKK (DONG ENERGY A/S (Nu: Ørsted A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 600' DKK (Arcon-Sunmark A/S (Nu: AS Solvarmeservice ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Peter Alexander Foss.