Sonnich Jacob Fryland
Karrieren startede hos: | FERROSAN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 104.674.000' DKK NOVO INDUSTRI A/S (Nu: NOVO NORDISK A/S) (2023) |
Største underskud: | -311.955' DKK FERROSAN A/S (Nu: FERROSAN ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 106.561.000' DKK NOVO INDUSTRI A/S (Nu: NOVO NORDISK A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.041.092' DKK DAKO A/S (Nu: DAKO DENMARK ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 1.072 årsværk hos A/S PSE NR. 3367 (Nu: NNE A/S) (2023) |
Seed: 1241876559
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for længe siden i FERROSAN HOLDING A/S (tidligere A/S FERROSAN) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Sonnich Jacob Fryland i 68 år 1 måned, inden stoppet d. 14. juni 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. januar 1990.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Brønshulegård I/S v/Sonnich Fryland og Karsten Svendsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
A/S FRYCO
Ejerandel: 10-14.99% -
Lillevangsgården v/Sonnich Fryland
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Design Impact Fund I K/S
Via A/S FRYCO -
Design Impact Fund II K/S
Via A/S FRYCO
Direktørposter (1)
-
A/S FRYCO
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S FRYCO
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.07.2020
Ejendomme (4)
Tidslinje (99)
-
A/S FRYCO
Tilknyttet som direktørDato: 31.07.2020
Registreringsdato: 31.07.2020 -
A/S FRYCO
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2020
Registreringsdato: 31.07.2020 -
A/S FRYCO (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.07.2020
Registreringsdato: 30.07.2020
Blå bog (fortsat)
Sonnich har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 104 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.06.2006 - 11.04.2014
Ejer
25.10.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.04.2014 - 30.07.2020
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.1971 - 28.03.2018
Reel ejer
01.02.2017 - 31.10.2018
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2013 - 01.05.2018
Reel ejer
30.11.2017 - 01.05.2018
Ejerandel: 10%
Sonnich Jacob Fryland har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i A/S FRYCO der præsenterede et overskud på 113.946' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i A/S FRYCO der præsenterede et underskud på 164.674' DKK.
Sonnich har i alt siddet i bestyrelsen hos 38 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 69 år 7 måneder fra 1920 til 1990 hos FERROSAN HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 104.674.000' DKK (NOVO INDUSTRI A/S (Nu: NOVO NORDISK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.605' DKK (A/S PSE 38 NR. 1647 (Nu: DLI - DANSK LÆGEMIDDEL INFORMATION A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 106.561.000' DKK (NOVO INDUSTRI A/S (Nu: NOVO NORDISK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 21.113' DKK (CONTURA PROPERTIES A/S).
En af de forbindelser som går igen i Sonnich' netværk er Marie Kathrine Fryland.