Ken Bo Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K design R v/Ken Bo Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -141' DKK LKB GRUPPEN ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 125' DKK LKB GRUPPEN ApS (2013-14) |
Største gæld: | 306' DKK LKB GRUPPEN ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos LKB GRUPPEN ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af K design R v/Ken Bo Rasmussen (19 år 9 måneder) |
Seed: 486404446
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2004 ved K design R v/Ken Bo Rasmussen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ken Bo Rasmussen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Ken nu besiddet i 19 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen kommunikationsdesign og grafisk design.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
K design R v/Ken Bo Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LKB GRUPPEN ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65%
Tidslinje (4)
-
LKB GRUPPEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2019
Registreringsdato: 22.08.2019 -
LKB GRUPPEN ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.07.2015
Registreringsdato: 23.07.2015 -
LKB GRUPPEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.05.2015
Registreringsdato: 11.05.2015
Blå bog (fortsat)
Ken har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
11.05.2015 - 22.08.2019
Ejer
23.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor LKB GRUPPEN ApS fremviste et underskud på 141' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ken' netværk er Finn Lynge Jepsen.