Carl Erik Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Skjold Jn Vest (Ejer) |
Største overskud: | 21.990' DKK Hvide Sande Seasight ApS (Nu: Seasight Group A/S) (2023) |
Største underskud: | -19.234' DKK FONDEN HVIDE SANDE ERHVERVSUDVIKLING (2016) |
Største egenkapital: | 109.107' DKK Hvide Sande Seasight ApS (Nu: Seasight Group A/S) (2023) |
Største gæld: | 152.452' DKK A/S HVIDE SANDE SKIBS- OG BAADEBYGGERI (2020) |
Flest årsværk: | 179 årsværk hos A/S HVIDE SANDE SKIBS- OG BAADEBYGGERI (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S HVIDE SANDE SKIBS- OG BAADEBYGGERI (17 år 5 måneder) |
Seed: 1697729079
Det hele begyndte den dag i 2005 ved I/S Skjold Jn Vest i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Thue Thomsen, Knud Lyhne Vejrup, Anders Madsen, Ellen Birgitte Kristensen, Andreas Mølgaard Spørring, Nina Villensteen Toft at Carl Erik Kristensen stiftede I/S Skjold Jn Vest den dag i marts 2005. Rollen som Ejer og Stifter havde Carl i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af skibe. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HSSB HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Seasight Group A/S
Via HSSB HOLDING ApS -
A/S HVIDE SANDE SKIBS- OG BAADEBYGGERI
Via Seasight Group A/S -
HVIDE SANDE AGENCY AND SUPPLY ApS
Via Seasight Group A/S -
SEASIGHT DAVITS A/S
Via Seasight Group A/S -
HVSA Tools ApS
Via Seasight Group A/S -
HVSA Ejendomme ApS
Via Seasight Group A/S -
Seasight Solutions A/S
Via Seasight Group A/S
Direktørposter (6)
-
Seasight Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2021 -
A/S HVIDE SANDE SKIBS- OG BAADEBYGGERI
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2013 -
SEASIGHT DAVITS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023 -
HVSA Tools ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2020 -
HVSA Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2019 -
Seasight Solutions A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2022
Bestyrelsesposter (5)
-
Seasight Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2021 -
HSSB HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.03.2024 -
FONDEN HVIDE SANDE ERHVERVSUDVIKLING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2024 -
HVIDE SANDE AGENCY AND SUPPLY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2019 -
Seasight Solutions A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
FONDEN HVIDE SANDE ERHVERVSUDVIKLING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
HSSB HOLDING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
HSSB HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2024
Registreringsdato: 20.03.2024
Blå bog (fortsat)
Carl har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
18.12.2020 - 18.12.2020
Reel ejer
18.12.2020 - 31.12.2020
Reel ejer
01.01.2021 - 30.12.2021
Reel ejer
31.12.2021 - 06.09.2023
Reel ejer
07.09.2023 - 01.07.2024
Ejerandel: 48,77% -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2023 - 06.09.2023
Direktør
01.07.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2023 - 26.06.2024
Reel ejer
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,24% -
Reel ejer
15.06.2022 - 06.09.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.06.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2023 - 26.06.2024
Reel ejer
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,24% -
Reel ejer
31.12.2019 - 06.09.2023
Direktør
10.09.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2023 - 26.06.2024
Reel ejer
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,24%
Carl Erik Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HSSB HOLDING ApS (ejer lige nu 47%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 91.992' DKK. Gennem sit holdingselskab HSSB HOLDING ApS har Carl dermed også andele i Seasight Group A/S (90-99.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Carl Erik Kristensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Hvide Sande Seasight ApS (Nu: Seasight Group A/S) landede et overskud på 21.990' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SEASIGHT DAVITS A/S landede et underskud på 1.371' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 21.990' DKK (Hvide Sande Seasight ApS (Nu: Seasight Group A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.371' DKK (SEASIGHT DAVITS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 109.107' DKK (Hvide Sande Seasight ApS (Nu: Seasight Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.342' DKK (FONDEN HVIDE SANDE ERHVERVSUDVIKLING).
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Anders Madsen.