Lise Kolsbjerg Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | The United Kitchens v/Lise K Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 387' DKK DANSK CATERING GROUPS ApS (2015) |
Største underskud: | -361' DKK DANSK CATERING GROUPS ApS (2023) |
Største egenkapital: | 175' DKK DANSK CATERING GROUPS ApS (2014) |
Største gæld: | 1.807' DKK DANSK CATERING GROUPS ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DANSK CATERING GROUPS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af OLIVER NIELSEN HOLDING ApS (12 år 4 måneder) |
Seed: 169892411
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2005 ved The United Kitchens v/Lise K Andersen (tidligere The United Kitchens v/L Andersen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lise Kolsbjerg Andersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lise i 5 år 10 måneder, før stoppet den 11. marts 2011.
Virksomheden opererede indenfor hoteller. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. marts 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLIVER NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DANSK CATERING GROUPS ApS
Via OLIVER NIELSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
DANSK CATERING GROUPS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2012 -
OLIVER NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2012
Tidslinje (13)
-
OLIVER NIELSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.04.2012
Registreringsdato: 30.04.2012 -
OLIVER NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2012
Registreringsdato: 30.04.2012 -
DANSK CATERING GROUPS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2012
Registreringsdato: 30.04.2012
Blå bog (fortsat)
Lise har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.2008 - 09.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2005 - 11.03.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.04.2008 - 10.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Lise Kolsbjerg Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OLIVER NIELSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -19' DKK. Igennem holdingselskabet OLIVER NIELSEN HOLDING ApS har Lise derfor også ejerandele i DANSK CATERING GROUPS ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lise Kolsbjerg Andersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor DANSK CATERING GROUPS ApS kunne offentliggøre et overskud på 387' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DANSK CATERING GROUPS ApS kunne offentliggøre et underskud på 361' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 361' DKK (DANSK CATERING GROUPS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -19' DKK (OLIVER NIELSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -815' DKK (DANSK CATERING GROUPS ApS).