Vagn Erik Hvid
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Firma Vagn Erik Hvid (Ejer) |
Største overskud: | 1.627' DKK VAGN ERIK HVID A/S (Nu: CSK Invest A/S) (2015) |
Største underskud: | -520' DKK VAGN ERIK HVID HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.563' DKK VAGN ERIK HVID A/S (Nu: CSK Invest A/S) (2019) |
Største gæld: | 10.563' DKK VAGN ERIK HVID A/S (Nu: CSK Invest A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SOLARIS DANMARK BUS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Firma Vagn Erik Hvid (19 år 6 måneder) |
Seed: 1900057964
Det hele begyndte den dag i 2005 hos Firma Vagn Erik Hvid i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Vagn Erik Hvid og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Vagn nu besiddet i 19 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VAGN ERIK HVID HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Firma Vagn Erik Hvid
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SKOVLOD ApS
Via VAGN ERIK HVID HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
VAGN ERIK HVID HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2005 -
SOLARIS DANMARK BUS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2021 -
SKOVLOD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
SOLARIS DANMARK BUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
SKOVLOD ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
SKOVLOD ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
SKOVLOD ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023
Blå bog (fortsat)
Vagn har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
05.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2014 - 01.09.2023
Reel ejer
20.11.2015 - 30.06.2023
Ejer
20.11.2015 - 01.07.2023
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
06.12.2005 - 09.11.2022
Reel ejer
06.12.2005 - 31.10.2022
Ejerandel: 34%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor VAGN ERIK HVID A/S (Nu: CSK Invest A/S) landede et overskud på 1.627' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor VAGN ERIK HVID HOLDING ApS landede et underskud på 520' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 82' DKK (VAGN ERIK HVID HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 226' DKK (VAGN ERIK HVID A/S (Nu: CSK Invest A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.308' DKK (VAGN ERIK HVID A/S (Nu: CSK Invest A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 17' DKK (SKOVLOD ApS).
En af de forbindelser som går igen i Vagn' netværk er Dariusz Michalak.