Lars Grønlund Truelsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | 3ned.dk v/Lars Truelsen (Ejer) |
Største overskud: | 31' DKK 3SENSE ApS (2021) |
Største underskud: | -6' DKK 3SENSE ApS (2022) |
Største egenkapital: | 64' DKK 3SENSE ApS (2021) |
Største gæld: | 9' DKK 3SENSE ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af 3ned.dk v/Lars Truelsen (19 år 5 måneder) |
Seed: 1032401450
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2005 ved 3ned.dk v/Lars Truelsen (tidligere 3Ned v/Lars Truelsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Grønlund Truelsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Lars nu bestreddet i 19 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor skovning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
3ned.dk v/Lars Truelsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
3SENSE ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
3SENSE ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
3SENSE ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.03.2021
Registreringsdato: 17.03.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
21.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
17.03.2021 - 02.10.2023
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor 3SENSE ApS kunne offentliggøre et overskud på 31' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor 3SENSE ApS kunne offentliggøre et underskud på 6' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Asser Kalsbøll.