Kåre á Lofti Dahlmann
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kåre Dahlmann (Ejer) |
Største overskud: | 775' DKK ARC Group A/S (2021-22) |
Største underskud: | -1.841' DKK KCK Invest ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.003' DKK ARC Group A/S (2021-22) |
Største gæld: | 15.659' DKK KCK Invest ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ARC Architecture ApS (Nu: Arkitektfirmaet Kaare Dahlmann ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KD Invest Holding ApS (5 år) |
Seed: 82496916
Det begyndte den dag i 2005 i Kåre Dahlmann (tidligere MK production v/Kåre Dahlmann) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kåre á Lofti Dahlmann der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kåre i 2 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KMF ApS
Ejerandel: 100% -
Øjesten ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
KD Invest Holding ApS
Via KMF ApS -
KCK Invest ApS
Via KD Invest Holding ApS -
ARC Group A/S
Via KCK Invest ApS -
Kampmannsgade 12, Herning ApS
Via ARC Group A/S -
ARC Constructions ApS
Via ARC Group A/S -
Arkitektfirmaet Kaare Dahlmann ApS
Via ARC Group A/S -
ARC Real Estate ApS
Via ARC Group A/S -
Gilmosevej 9, Herning ApS
Via KCK Invest ApS -
Rolighedsvej, Herning ApS
Via KCK Invest ApS -
Ejendomsselskabet Nørgaards Alle 7 ApS
Via KCK Invest ApS -
Gilmosehaven Villagrunde ApS
Via KCK Invest ApS -
Gilmosehaven Dobbelthuse ApS
Via KCK Invest ApS -
KD Sunds ApS
Via KD Invest Holding ApS -
KD Sunds 3 ApS
Via KD Invest Holding ApS
Direktørposter (6)
-
KD Sunds ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2021 -
Arkitektfirmaet Kaare Dahlmann ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2023 -
KD Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2019 -
Øjesten ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2021 -
KMF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2021 -
KD Sunds 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2021
Bestyrelsesposter (12)
-
Rolighedsvej, Herning ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2022 -
ARC Constructions ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2023 -
KD Sunds ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.06.2022 -
ARC Real Estate ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2023 -
Arkitektfirmaet Kaare Dahlmann ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2023 -
Gilmosehaven Dobbelthuse ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2023 -
Ejendomsselskabet Nørgaards Alle 7 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2023 -
KCK Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.01.2021 -
Gilmosehaven Villagrunde ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2023 -
ARC Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2021 -
Gilmosevej 9, Herning ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.01.2022 -
Kampmannsgade 12, Herning ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
KD Sunds 2 ApS (Nu: Kampmannsgade 12, Herning ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
Kampmannsgade 12, Herning ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
Ejendomsselskabet Nørgaards Alle 7 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023
Blå bog (fortsat)
Kåre har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ARC Group A/S -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ARC Group A/S
Kåre á Lofti Dahlmann er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• KMF ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -33' DKK.
• Øjesten ApS (0,01% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -33' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Kåre á Lofti Dahlmann, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kåre á Lofti Dahlmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i ARC Group A/S der præsenterede et overskud på 775' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i KCK Invest ApS der præsenterede et underskud på 1.841' DKK.
Kåre har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 8 måneder fra 2021 til i dag hos KCK Invest ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 25' DKK (ARC Architecture ApS (Nu: Arkitektfirmaet Kaare Dahlmann ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.841' DKK (KCK Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 622' DKK (ARC Group A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.091' DKK (KCK Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kåre' netværk er Freia Dahlmann á Lofti.