Anders Primdahl Nørbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vester Svenstrup I/S v/John Jakobsen & Anders Nørbjerg (Ejer) |
Største overskud: | 794' DKK PRIMDAHL PELSERI ApS (2021) |
Største underskud: | -185' DKK PRIMDAHL PELSERI ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.373' DKK PRIMDAHL PELSERI ApS (2021) |
Største gæld: | 14.094' DKK PRIMDAHL PELSERI ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos PRIMDAHL PELSERI ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Primdahl Mink I/S (13 år 8 måneder) |
Seed: 1461562759
Det startede i 2005 hos Vester Svenstrup I/S v/John Jakobsen & Anders Nørbjerg i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren John Jakobsen at Anders Primdahl Nørbjerg stiftede Vester Svenstrup I/S v/John Jakobsen & Anders Nørbjerg den dag i maj 2005. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anders i 1 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Primdahl Mink I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PRIMDAHL PELSERI ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PAL Komplementar ApS
Via Primdahl Mink I/S -
Kloster Mink K/S
Via PAL Komplementar ApS
Direktørposter (1)
-
PRIMDAHL PELSERI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
PAL Komplementar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2020
Ejendomme (8)
Tidslinje (8)
-
PAL Komplementar ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020 -
PRIMDAHL PELSERI ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.01.2013
Registreringsdato: 22.01.2013 -
PRIMDAHL PELSERI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.01.2013
Registreringsdato: 22.01.2013
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
21.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Primdahl Mink I/S -
Ejer og Direktør
22.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
21.08.2006 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2005 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor PRIMDAHL PELSERI ApS kunne fremvise et overskud på 794' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor PRIMDAHL PELSERI ApS kunne fremvise et underskud på 185' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 168' DKK (PRIMDAHL PELSERI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 951' DKK (PRIMDAHL PELSERI ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 421' DKK (PAL Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Birger Primdahl.