Simon Mejlholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mejlholm Consult V/Simon Mejlholm (Ejer) |
Største overskud: | 14.739' DKK Ølandhus ApS (2023) |
Største underskud: | -1.545' DKK Holdingselskabet Sæby ApS (2017) |
Største egenkapital: | 19.027' DKK Ølandhus ApS (2023) |
Største gæld: | 23.395' DKK Ølandhus ApS (2023) |
Flest årsværk: | 179 årsværk hos Ølandhus ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm I/S (9 år 8 måneder) |
Seed: 622012960
Det startede i 2005 ved Mejlholm Consult V/Simon Mejlholm i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Simon Mejlholm der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Simon i 4 år 4 måneder, før stoppet den 30. september 2009.
Virksomheden opererede indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokatfirmaet Willadsen & Mejlholm I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
ADVOKATVAGTEN
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.10.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
Udviklingsselskabet 2022 A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 23.05.2024 -
CEMRED ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.01.2021 -
KULTURFONDEN I HJØRRING
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2023 -
Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
Udviklingsselskabet 2022 A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
Martin Elefsen Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2024
Registreringsdato: 17.01.2024 -
Martin Elefsen Holding ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023
Blå bog (fortsat)
Simon har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
26.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Simon Mejlholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved Ølandhus ApS der præsenterede et overskud på 4.850' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved Klink & Jensen Forsikringsmæglere A/S der præsenterede et underskud på 695' DKK.
Simon har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 8 måneder fra 2021 til i dag hos CEMRED ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14.739' DKK (Ølandhus ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.270' DKK (Klink & Jensen Forsikringsmæglere A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.027' DKK (Ølandhus ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 535' DKK (Ejendomsselskabet Maltvej 19 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Lars Mejlholm.